CODRUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Camino Nuevo, 53
Código Postal 28109
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CODRUS SL
CIF B98180326
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 14/09/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CODRUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CODRUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Saenz De Buruaga Perez De Acha Gabriel | Administrador Unico | 26/08/2011 | 12/01/2017 |
Saenz De Buruaga Perez De Acha Gabriel | Socio Unico | 26/08/2011 | 19/11/2013 |
Del Castillo Bardolet Gemma | Administrador Unico | 16/12/2009 | 26/08/2011 |
Cerda Sanjuan Ramon | Administrador Unico | 02/10/2009 | 16/12/2009 |
ACTOS BORME DE CODRUS SL
- Se omitió por error en la inscripción 6ª la publicación de la extinción de la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27004 , F 207, S 8, H M 486556, I/A 6 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2023-41-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27004 , F 207, S 8, H M 486556, I/A 6 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2023-41-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27004 , F 207, S 8, H M 486556, I/A 6 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27004 , F 207, S 8, H M 486556, I/A 6 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27004 , F 207, S 8, H M 486556, I/A 5 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27004 , F 206, S 8, H M 486556, I/A 4 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-28
- V. LA ADQUISICION, TENENCIA, DISFRUTE, ADMINISTRACION EN GENERAL Y ENAJENACION DE ACCIONES, OBLIGACIONES, TITULOS, Y PARTICIPACIONES SOCIALES DEJANDOA SALVO CUALQUIER ACTIVIDAD SUJETA A LA LEGISLACION ESPECIAL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27004 , F 206, S 8, H M 486556, I/A 3 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27004 , F 206, S 8, H M 486556, I/A 3 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27004 , F 206, S 8, H M 486556, I/A 3 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-28