COCONUT TRUST SOFTWARE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Princesa, 73
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COCONUT TRUST SOFTWARE SL
CIF B86836509
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 18/10/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Llorens Ubeda Javier
VINCULACIONES DE COCONUT TRUST SOFTWARE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COCONUT TRUST SOFTWARE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llorens Ubeda Javier | Socio Unico | 05/11/2013 | 11/11/2022 |
Llorens Ubeda Javier | Administrador Unico | 05/11/2013 | 11/11/2022 |
Llorens Ubeda Javier | Liquidador | 11/11/2022 | 11/11/2022 |
Calvo Pachon Maria Teresa | Apoderado Solidario | 06/11/2013 | 16/10/2014 |
ACTOS BORME DE COCONUT TRUST SOFTWARE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31582 , F 59, S 8, H M 568310, I/A 4 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31582 , F 59, S 8, H M 568310, I/A 4 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31582 , F 59, S 8, H M 568310, I/A 4 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31582 , F 59, S 8, H M 568310, I/A 4 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31582 , F 59, S 8, H M 568310, I/A 3 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31582 , F 59, S 8, H M 568310, I/A 2 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31582 , F 53, S 8, H M 568310, I/A 1 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31582 , F 53, S 8, H M 568310, I/A 1 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-28
Dirección:C/ PRINCESA 73 - 5º B (MADRID)
Comienzo de operaciones:18/10/13
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:LA FABRICACION, EL DESARROLLO, LA GESTION, LA PROMOCION, Y LA COMERCIALIZACION DE CUALQUIER TECNOLOGIA WEB, WAP, MOVIL, ASI COMO DE CUALQUIER NUEVA TECNOLOGIA ANALOGA, LA COLABORACION CON CUALQUIER EMPRESA PUBLICA O PRIVADA EN LA FUNCION DE CREAR SERVICIOS Y/O PROYECTOS CONJUNTOS, ETC ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31582 , F 53, S 8, H M 568310, I/A 1 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-28