COCINAS Y MUEBLES AZRAK SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Carril de los Caleros, 2
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COCINAS Y MUEBLES AZRAK SL
CIF B88244439
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/11/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Azrak Sami
VINCULACIONES DE COCINAS Y MUEBLES AZRAK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COCINAS Y MUEBLES AZRAK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Azrak Sami | Socio Unico | 28/12/2018 | 29/12/2020 |
Azrak Sami | Administrador Unico | 28/12/2018 | 29/12/2020 |
Azrak Sami | Liquidador | 29/12/2020 | 29/12/2020 |
Carretero Moreno Francisco Javier | Apoderado Solidario | 28/12/2018 | 29/12/2020 |
JAVIER CARRETERO Y ASOCIADOS SL | Apoderado Solidario | 28/12/2018 | 29/12/2020 |
Otaolarruchi Barbadillo Margarita | Apoderado Solidario | 28/12/2018 | 29/12/2020 |
Rodriguez Morazo Jose Luis | Apoderado Solidario | 28/12/2018 | 29/12/2020 |
Rubio Garcia Maria Jose | Apoderado Solidario | 28/12/2018 | 29/12/2020 |
ACTOS BORME DE COCINAS Y MUEBLES AZRAK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38518 , F 172, S 8, H M 685060, I/A 3 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38518 , F 172, S 8, H M 685060, I/A 3 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38518 , F 172, S 8, H M 685060, I/A 3 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38518 , F 172, S 8, H M 685060, I/A 3 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38518 , F 171, S 8, H M 685060, I/A 2 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38518 , F 171, S 8, H M 685060, I/A 1 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38518 , F 171, S 8, H M 685060, I/A 1 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Dirección:C/ CARRIL DE LOS CALEROS 2 BAJO C - ARAVACA (MADRID)
Comienzo de operaciones:16/11/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La venta al por mayor y al por menor de todo tipo de muebles y accesorios de cocina y baño, sualmacenaje y distribución. La venta al por mayor y al por menor de todo tipo de muebles y aparatos sanitarios. Fabricación, distribución, comercialización, instalación y venta de muebles, incluidos los de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38518 , F 171, S 8, H M 685060, I/A 1 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28