COCINAR SIN PENSAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Martínez Cubells, 7
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social COCINAR SIN PENSAR SL
CIF B98389380
Capital Social 10987.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 26/11/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE COCINAR SIN PENSAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COCINAR SIN PENSAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alba Perez Inmaculada | Consejero | 28/11/2012 | 17/05/2018 |
Andujar Alba Ana | Apoderado | 01/10/2015 | 17/05/2018 |
Andujar Alba Ana | Secretario | 28/11/2012 | 17/05/2018 |
Andujar Alba Ana | Consejero | 28/11/2012 | 17/05/2018 |
BUSINESS BOOSTER SL | Presidente | 17/05/2018 | |
BUSINESS BOOSTER SL | Consejero | 17/05/2018 | |
Huss Johan Andreas | Consejero | 28/11/2012 | 17/05/2018 |
SINENSIS SEED CAPITAL SA | Consejero | 28/11/2012 | 17/05/2018 |
Sinensis Seed Capital Sociedad De Capital Riesgo D | Consejero | 17/05/2018 | |
START DIGITAL MEDIA CAPITAL SL | Consejero | 28/05/2015 | 17/05/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COCINAR SIN PENSAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9398, L 6680, F 140, S 8, H V 146079, I/A 8 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COCINAR SIN PENSAR SL
Nif:B98389380
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:DE LO MERCANTIL
Número:2
Juez / Ponente:JAVIER GARCIA-MIGUEL AGUIRRE
Fecha de Resolución:08/09/2016
Número Procedimiento Concursal:682/2016
Datos Registrales:
Tomo:
9398
Libro:
6680
Folio:
140
Hoja:
8-146079
Inscripción:
8
Fecha Inscripción17/05/2018
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9398, L 6680, F 140, S 8, H V 146079, I/A 8 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COCINAR SIN PENSAR SL
Nif:B98389380
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL
Número:2
Juez / Ponente:JAVIER GARCIA-MIGUEL AGUIRRE
Fecha de Resolución:08/09/2016
Número Procedimiento Concursal:682/2016
Datos Registrales:
Tomo:
9398
Libro:
6680
Folio:
140
Hoja:
8-146079
Inscripción:
8
Fecha Inscripción17/05/2018
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9398, L 6680, F 140, S 8, H V 146079, I/A 8 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COCINAR SIN PENSAR SL
Nif:B98389380
Solicitud de declaración
Juzgado:DE LO MERCANTIL
Número:2
Juez / Ponente:JAVIER GARCIA-MIGUEL AGUIRRE
Fecha de Resolución:08/09/2016
Número Procedimiento Concursal:682/2016
Datos Registrales:
Tomo:
9398
Libro:
6680
Folio:
140
Hoja:
8-146079
Inscripción:
8
Fecha Inscripción17/05/2018
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9398, L 6680, F 140, S 8, H V 146079, I/A 8 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-46
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9398, L 6680, F 140, S 8, H V 146079, I/A 8 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-46
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9398, L 6680, F 140, S 8, H V 146079, I/A 7 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9398, L 6680, F 139, S 8, H V 146079, I/A 6 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9398, L 6680, F 139, S 8, H V 146079, I/A 5 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-46
Capital Anterior: | 8.791,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.196,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.987,00 | Euros |
Porcentaje: | 24,98 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9398, L 6680, F 138, S 8, H V 146079, I/A 4 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-46
- Don Antonio Miguel Palau Botella con NIF 22.653.623-A ha sido designado persona física representante de la entidad "BBOOSTER SEED CAPITAL, SL" que ha sido nombrada consejero de lasociedad de ésta hoja.Don Enrique Penichet García con NIF 33.460.491-E ha sido designado persona física representante de la entidad "BUSINESS BOOSTER, SL" que ha sido nombrada consejero de la sociedad de ésta hoja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9398, L 6680, F 135, S 8, H V 146079, I/A 3 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-46