COBRE ENERGIA 6 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Antonio Maura, 10
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COBRE ENERGIA 6 SL
CIF B88297262
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 24/01/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario ENERGIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO SL
VINCULACIONES DE COBRE ENERGIA 6 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COBRE ENERGIA 6 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortes Aparicio Manuel | Representante | 03/12/2020 | 15/04/2024 |
Cortes Aparicio Manuel | Representante | 15/04/2024 | 15/04/2024 |
ENERGIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO SL | Administrador Unico | 03/12/2020 | 15/04/2024 |
ENERGIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO SL | Liquidador | 15/04/2024 | 15/04/2024 |
ENERGIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO SL | Socio Unico | 07/02/2019 | 15/04/2024 |
Albertos Albertos Salvador | Administrador Unico | 07/02/2019 | 03/12/2020 |
ACTOS BORME DE COBRE ENERGIA 6 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38737 , F 79, S 8, H M 688759, I/A 3 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38737 , F 79, S 8, H M 688759, I/A 3 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38737 , F 79, S 8, H M 688759, I/A 3 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38737 , F 79, S 8, H M 688759, I/A 3 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38737 , F 78, S 8, H M 688759, I/A 2 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38737 , F 78, S 8, H M 688759, I/A 2 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38737 , F 75, S 8, H M 688759, I/A 1 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38737 , F 75, S 8, H M 688759, I/A 1 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
Dirección:C/ ANTONIO MAURA 10 2º (MADRID)
Comienzo de operaciones:24/01/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:El diseño, planificación, promoción, construcción y explotación económica de parques fotovoltaicos y eólicos productores de energía eléctrica en todo el territorio nacional
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38737 , F 75, S 8, H M 688759, I/A 1 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28