COBRE ENERGIA 14 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alfonso XII, 20
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COBRE ENERGIA 14 SL
CIF B88297544
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 24/01/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario ENERGIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO SL
VINCULACIONES DE COBRE ENERGIA 14 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COBRE ENERGIA 14 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortes Aparicio Manuel | Representante | 01/12/2020 | 15/04/2024 |
Cortes Aparicio Manuel | Representante | 15/04/2024 | 15/04/2024 |
ENERGIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO SL | Administrador Unico | 01/12/2020 | 15/04/2024 |
ENERGIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO SL | Liquidador | 15/04/2024 | 15/04/2024 |
ENERGIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO SL | Socio Unico | 07/02/2019 | 15/04/2024 |
Albertos Albertos Salvador | Administrador Unico | 07/02/2019 | 01/12/2020 |
ACTOS BORME DE COBRE ENERGIA 14 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38737 , F 199, S 8, H M 688767, I/A 4 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38737 , F 199, S 8, H M 688767, I/A 4 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38737 , F 199, S 8, H M 688767, I/A 4 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38737 , F 199, S 8, H M 688767, I/A 4 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
- C/ ALFONSO XII, Nº 20, PLANTA 1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38737 , F 199, S 8, H M 688767, I/A 3 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38737 , F 198, S 8, H M 688767, I/A 2 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38737 , F 198, S 8, H M 688767, I/A 2 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38737 , F 195, S 8, H M 688767, I/A 1 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38737 , F 195, S 8, H M 688767, I/A 1 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
Dirección:C/ ANTONIO MAURA 10 2º (MADRID)
Comienzo de operaciones:24/01/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:El diseño, planificación, promoción, construcción y explotación económica de parques fotovoltaicos y eólicos productores de energía eléctrica en todo el territorio nacional
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38737 , F 195, S 8, H M 688767, I/A 1 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28