COB BARCELONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Bruselas, 35
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COB BARCELONA SL
CIF B58864562
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE COB BARCELONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COB BARCELONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ariza Lasarte Alberto | Apoderado | 19/12/2011 | 15/11/2012 |
Baena Martin Juan Carlos | Apoderado | 19/12/2011 | 15/11/2012 |
Cabello Chacon Jose | Administrador Solidario | 27/01/2010 | 15/11/2012 |
Cabello Chacon Jose | Apoderado | 19/12/2011 | 15/11/2012 |
Campos Carrizo Carlos | Apoderado | 19/12/2011 | 15/11/2012 |
Cano Martin Milagros | Apoderado | 19/12/2011 | 15/11/2012 |
Cardenas Rodriguez Silvia Teresa | Apoderado | 19/12/2011 | 15/11/2012 |
Coiradas Martin Jose Daniel | Apoderado | 19/12/2011 | 15/11/2012 |
Contreras Del Pino Tomas | Apoderado | 19/12/2011 | 15/11/2012 |
Coronado Gomez Javier | Apoderado | 19/12/2011 | 15/11/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COB BARCELONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29773 , F 104, S 8, H M 535697, I/A 4 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29773 , F 104, S 8, H M 535697, I/A 4 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29773 , F 104, S 8, H M 535697, I/A 3 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-28
- AVDA DE BRUSELAS 35 (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29773 , F 104, S 8, H M 535697, I/A 2 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-28
Apoderado
- Ariza Lasarte Alberto
- Cabello Chacon Jose
- Cano Martin Milagros
- Cardenas Rodriguez Silvia Teresa
- Contreras Del Pino Tomas
- Coronado Gomez Javier
- Correro Molero Marta
- Diaz Rosa Maria Rosa
- Garcia Magaz Rocio
- Garcia Saez David
- Gonzalez Moreno Jose Antonio
- Huertas Chacon Santiago
- Martinez Pintado Carlos
- Prieto Cremades Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24742 , F 29, S 8, H B 75825, I/A 17 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24742 , F 29, S 8, H B 75825, I/A 16 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24742 , F 29, S 8, H B 75825, I/A 16 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24742 , F 27, S 8, H B 75825, I/A 15 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24742 , F 27, S 8, H B 75825, I/A 14 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24742 , F 27, S 8, H B 75825, I/A 14 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-08