COAST PROPERTY INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jacinto Benavente, 32
Código Postal 29601
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social COAST PROPERTY INVESTMENTS SL
CIF B92465822
Capital Social 4909223.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 09/09/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COAST PROPERTY INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COAST PROPERTY INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baustista Roldan Joaquin | Apoderado | 04/09/2015 | 13/06/2016 |
Wheeler David Julian Weightman | Administrador Unico | 13/08/2013 | 13/06/2016 |
Wheeler David Julian Weightman | Liquidador | 13/06/2016 | 13/06/2016 |
Moore Alan David | Consejero | 15/07/2011 | 13/08/2013 |
SPENCE CLARKE FIDUCIARY SL | Secretario | 15/07/2011 | 13/08/2013 |
SPENCE CLARKE FIDUCIARY SL | Consejero | 15/07/2011 | 13/08/2013 |
Wheeler David Julian Weightman | Presidente | 15/07/2011 | 13/08/2013 |
Wheeler David Julian Weightman | Consejero Delegado | 15/07/2011 | 13/08/2013 |
Wheeler David Julian Weightman | Consejero | 15/07/2011 | 13/08/2013 |
SPENCE CLARKE FIDUCIARY SL | Administrador Unico | 15/07/2011 |
ACTOS BORME DE COAST PROPERTY INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360, L 2272, F 118, S 8, H MA 64778, I/A 11 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360, L 2272, F 118, S 8, H MA 64778, I/A 11 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360, L 2272, F 118, S 8, H MA 64778, I/A 11 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360, L 2272, F 118, S 8, H MA 64778, I/A 11 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360, L 2272, F 118, S 8, H MA 64778, I/A 10 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-29
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360, L 2272, F 118, S 8, H MA 64778, I/A 9 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360, L 2272, F 118, S 8, H MA 64778, I/A 9 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-29
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360, L 2272, F 118, S 8, H MA 64778, I/A 9 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-29
Capital Anterior: | 3.009.535,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.899.688,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.909.223,00 | Euros |
Porcentaje: | 63,12 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360, L 2272, F 117, S 8, H MA 64778, I/A 8 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-29
Capital Anterior: | 160.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.849.535,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.009.535,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.780,96 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360, L 2272, F 116, S 8, H MA 64778, I/A 7 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-29