COACHINGVITAE SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL JOSEP MARIA SERT Num.29
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social COACHINGVITAE SL
CIF B65538787
Capital Social 5400.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 28/03/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE COACHINGVITAE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COACHINGVITAE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Villacañas Beades Olga | Administrador Solidario | 14/04/2011 | 26/03/2021 |
Villacañas Beades Olga | Administrador Unico | 26/03/2021 | |
Villacañas Beades Olga | Liquidador | 26/03/2021 | 26/03/2021 |
Ursua Bayona Javier | Administrador Solidario | 14/04/2011 | 26/10/2015 |
Delgado Ponciano Mauro Noe | Administrador Solidario | 14/04/2011 | 05/11/2014 |
ACTOS BORME DE COACHINGVITAE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42502 , F 191, S 8, H B 407708, I/A 6 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42502 , F 191, S 8, H B 407708, I/A 6 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42502 , F 191, S 8, H B 407708, I/A 6 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: THINKING BIG S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42502 , F 191, S 8, H B 407708, I/A 5 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-08
- CL JOSEP MARIA SERT Num.29 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42502 , F 190, S 8, H B 407708, I/A 4 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42502 , F 190, S 8, H B 407708, I/A 4 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42502 , F 190, S 8, H B 407708, I/A 2 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.20:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42502 , F 190, S 8, H B 407708, I/A 2 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42502 , F 183, S 8, H B 407708, I/A 1 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-08
Dirección:CL SIGUENZA Num.56 P.1 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:28/03/11
Capital:5.400,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COACHING,FORMACION,CONSULTORIA,DESARROLLO DEPERSONAS EN LAS ORGANIZACIONES Y CRECIMIENTO PERSONAL.ASESORAMIENTO DE EMPRESAS Y PERSONAS FISICAS EN SU MAS AMPLIA ACEPCION,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42502 , F 183, S 8, H B 407708, I/A 1 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-08