COACHING VIRTUAL & CONSULTING SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Bariton Maties Ferret, 18
Código Postal 08770
Municipio Sant Sadurní d'Anoia
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social COACHING VIRTUAL & CONSULTING SERVICES SL
CIF B65517443
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 25/02/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COACHING VIRTUAL & CONSULTING SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COACHING VIRTUAL & CONSULTING SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vives De Prada Luis | Administrador Unico | 28/03/2018 | 22/01/2021 |
Vives De Prada Luis | Liquidador | 22/01/2021 | 22/01/2021 |
Piera Torres Maite | Administrador Unico | 23/10/2015 | 28/03/2018 |
Torres Jimenez Maria | Administrador Unico | 15/04/2011 | 23/10/2015 |
ACTOS BORME DE COACHING VIRTUAL & CONSULTING SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42505 , F 188, S 8, H B 407854, I/A 4 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42505 , F 188, S 8, H B 407854, I/A 4 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42505 , F 188, S 8, H B 407854, I/A 4 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
- PS BARITON MATIES FERRET Num.18 (SANT SADURNI D'ANOIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42505 , F 188, S 8, H B 407854, I/A 3 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42505 , F 188, S 8, H B 407854, I/A 3 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42505 , F 188, S 8, H B 407854, I/A 3 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42505 , F 187, S 8, H B 407854, I/A 2 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42505 , F 187, S 8, H B 407854, I/A 2 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42505 , F 185, S 8, H B 407854, I/A 1 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Dirección:CL TEODORA LAMADRID,52,ESCALERA P.6 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:25/02/11
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LAS ACTIVIDADES DE FORMACION NO REGLADA,DIVULGACION CIENTIFICA Y CULTURAL Y GESTION Y EXPLOTACION EN LOS AMBITOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SUS PRODUCTOS,ASESORIA DE BUSQUEDA DE EMPLEO,COACHING,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42505 , F 185, S 8, H B 407854, I/A 1 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08