COACH E-COMMERCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Sant Antoni, 46
Código Postal 25230
Municipio Mollerussa
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social COACH E-COMMERCE SL
CIF B25802380
Capital Social 3008.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 06/11/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COACH E-COMMERCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COACH E-COMMERCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hornillos Sanz Sergio | Administrador Unico | 10/02/2017 | 04/11/2019 |
Hornillos Sanz Sergio | Liquidador | 04/11/2019 | 04/11/2019 |
Llordes Morell Jordi | Administrador Unico | 02/11/2015 | 10/02/2017 |
ACTOS BORME DE COACH E-COMMERCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435 , F 58, S 8, H L 28845, I/A 3 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435 , F 58, S 8, H L 28845, I/A 3 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435 , F 58, S 8, H L 28845, I/A 3 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-25
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435 , F 58, S 8, H L 28845, I/A 3 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-25
- C/ SANT ANTONI 46 3 2 (MOLLERUSSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435 , F 58, S 8, H L 28845, I/A 2 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-25
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Disminución de capital | 2,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.008,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,07 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435 , F 58, S 8, H L 28845, I/A 2 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435 , F 58, S 8, H L 28845, I/A 2 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435 , F 58, S 8, H L 28845, I/A 2 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435 , F 57, S 8, H L 28845, I/A 1 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-25
Dirección:C/ MASSOTERES 6 2 3 (CERVERA)
Comienzo de operaciones:06/11/15
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:Otra educación n.c.o.p. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435 , F 57, S 8, H L 28845, I/A 1 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-25