CMR CALLSYSTEM BUSINESS CENTER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Can Roses, 1
Código Postal 08191
Municipio Rubí
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CMR CALLSYSTEM BUSINESS CENTER SL
CIF B66976341
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de los centros de llamadas
Fecha de Constitución 21/03/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CMR CALLSYSTEM BUSINESS CENTER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CMR CALLSYSTEM BUSINESS CENTER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marin Arteaga Manuel | Liquidador | 22/05/2024 | 22/05/2024 |
Marin Arteaga Manuel | Administrador Unico | 20/03/2023 | 22/05/2024 |
Martin Arteaga Manuel | Administrador Mancomunado | 07/05/2018 | 22/05/2024 |
Marin Arteaga Manuel | Administrador Solidario | 13/11/2019 | 20/03/2023 |
Pascual Hernandez Josep | Administrador Solidario | 13/11/2019 | 20/03/2023 |
Marin Arteaga Manuel | Administrador Solidario | 30/01/2019 | 13/11/2019 |
Moreno Cordoba Manuel Jesus | Administrador Solidario | 30/01/2019 | 13/11/2019 |
Pascual Hernandez Josep | Administrador Solidario | 30/01/2019 | 13/11/2019 |
Marin Arteaga Manuel | Administrador Mancomunado | 30/01/2019 | |
Martinez Lopez Ruben | Administrador Mancomunado | 07/05/2018 | 30/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CMR CALLSYSTEM BUSINESS CENTER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 501354, I/A 8 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 501354, I/A 8 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 501354, I/A 8 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO: MANUEL MARIN ARTEAGA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45865 , F 174, S 8, H B 501354, I/A 7 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45865 , F 174, S 8, H B 501354, I/A 7 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45865 , F 174, S 8, H B 501354, I/A 7 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45865 , F 174, S 8, H B 501354, I/A 6 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45865 , F 174, S 8, H B 501354, I/A 6 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45865 , F 174, S 8, H B 501354, I/A 5 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45865 , F 174, S 8, H B 501354, I/A 5 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08