CMC CRESMATIC SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social CMC CRESMATIC SL
CIF B80387384
Actividad Fabricación de otro material y equipo eléctrico
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AUTOMATICOS CRESPO SL
VINCULACIONES DE CMC CRESMATIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CMC CRESMATIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOMATICOS CRESPO SL | Socio Unico | 01/08/2017 | 09/02/2018 |
Crespo Rubio Alfredo | Administrador Mancomunado | 28/06/2012 | 09/02/2018 |
Crespo Rubio Alfredo | Apoderado Solidario | 22/02/2012 | 09/02/2018 |
Crespo Rubio Siderico | Administrador Mancomunado | 28/06/2012 | 09/02/2018 |
Crespo Rubio Siderico | Apoderado Solidario | 22/02/2012 | 09/02/2018 |
Crespo Rubio Alfredo | Secretario | 28/06/2012 | |
Crespo Rubio Alfredo | Consejero Delegado Solidario | 28/06/2012 | |
Crespo Rubio Alfredo | Consejero Delegado Mancomunado | 28/06/2012 | |
Crespo Rubio Alfredo | Consejero | 28/06/2012 | |
Crespo Rubio Siderico | Consejero Delegado Solidario | 28/06/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CMC CRESMATIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3888 , F 88, S 8, H M 65191, I/A 13 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3888 , F 88, S 8, H M 65191, I/A 13 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3888 , F 88, S 8, H M 65191, I/A 12 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3888 , F 88, S 8, H M 65191, I/A 11 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3888 , F 88, S 8, H M 65191, I/A 11 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3888 , F 88, S 8, H M 65191, I/A 11 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3888 , F 87, S 8, H M 65191, I/A 10 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-100-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-41-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-4-28