CMA BARCELONA 2012 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Banys Vells, 6
Código Postal 08003
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CMA BARCELONA 2012 SL
CIF B65759540
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 14/03/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CMA BARCELONA 2012 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CMA BARCELONA 2012 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Con Malcolm Dowler | Administrador Solidario | 30/10/2019 | 31/08/2021 |
Matthew Robert Chambers | Administrador Solidario | 30/10/2019 | 31/08/2021 |
Matthew Robert Chambers | Liquidador | 31/08/2021 | 31/08/2021 |
Alejandro Daniel Pellegrinet | Administrador Mancomunado | 15/03/2012 | 30/10/2019 |
Con Malcolm Dowler | Administrador Mancomunado | 15/03/2012 | 30/10/2019 |
ACTOS BORME DE CMA BARCELONA 2012 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43071 , F 117, S 8, H B 420694, I/A 3 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43071 , F 117, S 8, H B 420694, I/A 3 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43071 , F 117, S 8, H B 420694, I/A 3 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43071 , F 117, S 8, H B 420694, I/A 2 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43071 , F 117, S 8, H B 420694, I/A 2 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43071 , F 116, S 8, H B 420694, I/A 1 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-08
Dirección:CL BANYS VELLS 6BIS (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:14/03/12
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL PORMENOR. DISTRIBUCION COMERCIAL. IMPORTACION Y EXPORTACION. ACTIVIDADES IMMOBILIARIAS. ACTIVIDADES PROFESIONALES. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43071 , F 116, S 8, H B 420694, I/A 1 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-08