CLUN MARCA DISTRIBUIDOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR PONTEMACEIRA S/N - SAN LOURENZO DE AGRON
Municipio Ames
Provincia A Coruña
Razón Social CLUN MARCA DISTRIBUIDOR SL
CIF B70520572
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles
Fecha de Constitución 05/04/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CLUN MARCA DISTRIBUIDOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLUN MARCA DISTRIBUIDOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Purriños Jose Angel | Liquidador Unico | 17/06/2020 | 17/06/2020 |
Cooperativas Lacteas Unidas Clun Sociedade Coopera | Administrador Unico | 03/10/2019 | 17/06/2020 |
Antuña Alvarez Jose Luis | Administrador Unico | 21/04/2017 | 03/10/2019 |
ACTOS BORME DE CLUN MARCA DISTRIBUIDOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306 , F 184, S 8, H SC 48943, I/A 3 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306 , F 184, S 8, H SC 48943, I/A 3 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306 , F 184, S 8, H SC 48943, I/A 3 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-15
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306 , F 184, S 8, H SC 48943, I/A 3 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306 , F 184, S 8, H SC 48943, I/A 3 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306 , F 183, S 8, H SC 48943, I/A 2 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306 , F 183, S 8, H SC 48943, I/A 2 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306 , F 182, S 8, H SC 48943, I/A 1 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-15
Dirección:LUGAR PONTEMACEIRA S/N - SAN LOURENZO DE AGRON (AMES)
Comienzo de operaciones:05/04/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ARTICULO 2. Constituye el objeto social de la Sociedad la comercialización y distribución de productos lácteos en todas sus modalidades, tipología y formatos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 306 , F 182, S 8, H SC 48943, I/A 1 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-15