CLM SOLAR TERMOELECTRICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DE LA TECNOLOGIA, 25, NAVE, 6, OFICINA, 6
Municipio Alcázar de San Juan
Provincia Ciudad Real
Razón Social CLM SOLAR TERMOELECTRICA SL
CIF B13501648
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Fecha de Constitución 15/09/2009
Nombres Anteriores
- ARIES SOLAR TERMOELECTRICA CASTILLA LA MANCHA SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario ARIES INGENIERIA Y SISTEMAS SA
VINCULACIONES DE CLM SOLAR TERMOELECTRICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLM SOLAR TERMOELECTRICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIES INGENIERIA Y SISTEMAS SA | Socio Unico | 02/11/2009 | 08/02/2021 |
Fernandez Torras Luisa Maria | Apoderado Solidario | 14/05/2012 | 08/02/2021 |
Rojas Alaminos Javier | Administrador Unico | 13/10/2015 | 08/02/2021 |
Rojas Alaminos Javier | Liquidador Unico | 08/02/2021 | 08/02/2021 |
Rojas Alaminos Javier | Administrador Solidario | 21/07/2015 | 13/10/2015 |
Rojas Ramon-laca Sara | Administrador Solidario | 14/05/2012 | 13/10/2015 |
De Vicente De Andres Almudena | Administrador Solidario | 14/05/2012 | 21/07/2015 |
Rojas Ramon-laca Sara | Administrador Unico | 02/11/2009 | 14/05/2012 |
ACTOS BORME DE CLM SOLAR TERMOELECTRICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 163, S 8, H CR 20081, I/A 7 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-13
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 163, S 8, H CR 20081, I/A 7 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-13
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 163, S 8, H CR 20081, I/A 7 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-13
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 163, S 8, H CR 20081, I/A 7 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 163, S 8, H CR 20081, I/A 7 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-13
- CLM SOLAR TERMOELECTRICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 163, S 8, H CR 20081, I/A 6 (26/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 163, S 8, H CR 20081, I/A 5 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-13
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 163, S 8, H CR 20081, I/A 5 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-13
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 163, S 8, H CR 20081, I/A 5 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-13
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508 , F 163, S 8, H CR 20081, I/A 5 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-13