CLIVERO SLP - EXTINGUIDA
Razón Social CLIVERO SLP
CIF B81479420
Actividad Actividades veterinarias
Órgano Administración Administrador único
Propietario Sanchez Montero Eduardo
VINCULACIONES DE CLIVERO SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLIVERO SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Montero Eduardo | Socio Unico | 07/11/2016 | 16/07/2024 |
Sanchez Montero Eduardo | Administrador Unico | 07/11/2016 | 16/07/2024 |
Sanchez Montero Eduardo | Liquidador | 16/07/2024 | 16/07/2024 |
Sanchez Rivera Jose Luis | Apoderado | 07/11/2016 | 16/07/2024 |
Allas Santamaria Bernardo | Consejero Delegado Solidario | 07/11/2016 | |
Allas Santamaria Bernardo | Consejero | 07/11/2016 | |
Blitz Lorente Pilar | Secretario | 26/07/2016 | 07/11/2016 |
Blitz Lorente Pilar | Consejero Delegado Solidario | 07/11/2016 | |
Blitz Lorente Pilar | Consejero | 07/11/2016 | |
Carretero Martin Maria | Consejero Delegado Solidario | 07/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CLIVERO SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 175960, I/A 11 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 175960, I/A 11 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 175960, I/A 11 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 175960, I/A 11 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11181 , F 125, S 8, H M 175960, I/A 10 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11181 , F 124, S 8, H M 175960, I/A 9 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11181 , F 124, S 8, H M 175960, I/A 8 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11181 , F 124, S 8, H M 175960, I/A 8 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11181 , F 124, S 8, H M 175960, I/A 8 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-28
- TODOS LOS SOCIOS PROFESIONALES, DON BERNARDO ALLAS SANTAMARIA, DOÑA PILAR BLITZ LORENTE, DON AGUSTIN HERNANDEZ CERVANTES, DOÑA MARIA DEL CARMEN FIGUEROA FERNANDEZ Y DOÑA MARIA CARRETERO MARTIN, TRANSMITEN SUS PARTICIPACIONES SOCIALES A FAVOR DE DON EDUARDO SANCHEZ MONTERO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11181 , F 123, S 8, H M 175960, I/A 7 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-28