CLINICA VETERINARIA SAN JUAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Moleta, 24
Código Postal 03550
Municipio Sant Joan d'Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social CLINICA VETERINARIA SAN JUAN SL
CIF B54078357
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario CLINICAS MEDIVET IBERIA SL
VINCULACIONES DE CLINICA VETERINARIA SAN JUAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLINICA VETERINARIA SAN JUAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICAS MEDIVET IBERIA SL | Socio Unico | 10/12/2021 | 17/04/2024 |
LEZOCOR SL | Administrador Solidario | 10/12/2021 | 17/04/2024 |
RETZIGONZ SL | Administrador Solidario | 10/12/2021 | 17/04/2024 |
Garcia Gozalbes Maria Rafaela | Administrador Solidario | 10/12/2021 | |
Gimenez Serrano Ana Isabel | Administrador Solidario | 10/12/2021 | |
Ripoll Guillen Maria Asuncion | Administrador Solidario | 10/12/2021 | |
Romero Albert Maria Dolores | Administrador Solidario | 10/12/2021 |
ACTOS BORME DE CLINICA VETERINARIA SAN JUAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3003 , F 192, S 8, H A 96245, I/A 7 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3003 , F 192, S 8, H A 96245, I/A 7 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-03
- C/ MOLETA 24 - LOCAL 3 (SANT JOAN D'ALACANT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3003 , F 192, S 8, H A 96245, I/A 6 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-03
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/4
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3003 , F 192, S 8, H A 96245, I/A 5 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3003 , F 192, S 8, H A 96245, I/A 4 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3003 , F 192, S 8, H A 96245, I/A 4 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3003 , F 192, S 8, H A 96245, I/A 4 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-37-03
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-117-03