CLINICA TRES CRUCES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Campo de Marte, 5
Código Postal 49007
Municipio Zamora
Provincia Zamora
Razón Social CLINICA TRES CRUCES SL
CIF B49233216
Fecha de Constitución 27/02/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario PREVENSALUD INTEGRAL 2002 SL
VINCULACIONES DE CLINICA TRES CRUCES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLINICA TRES CRUCES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Herrero Ferrero Clara Sonia | Apoderado | 14/08/2015 | 16/05/2022 |
PREVENSALUD INTEGRAL 2002 SL | Socio Unico | 14/08/2015 | 16/05/2022 |
Solera Albero Joaquin | Apoderado | 14/08/2015 | 16/05/2022 |
Solera Lopez Aingeru | Administrador Unico | 14/08/2015 | 16/05/2022 |
Solera Lopez Aingeru | Liquidador | 16/05/2022 | 16/05/2022 |
Herrero Ferrero Clara Sonia | Administrador Solidario | 14/08/2015 | |
Perez Arranz Maria-carmen | Administrador Solidario | 14/08/2015 |
ACTOS BORME DE CLINICA TRES CRUCES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 221 , F 4, S 8, H ZA 5169, I/A 6 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-49
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 221 , F 4, S 8, H ZA 5169, I/A 6 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-49
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 221 , F 4, S 8, H ZA 5169, I/A 6 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-49
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 221 , F 4, S 8, H ZA 5169, I/A 6 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-49
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 221 , F 2, S 8, H ZA 5169, I/A 1 Ñ (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-49
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 221 , F 1, S 8, H ZA 5169, I/A 1 A (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-49
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 221 , F 4, S 8, H ZA 5169, I/ANota (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-49
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 221 , F 4, S 8, H ZA 5169, I/Anota1 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-49
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 221 , F 4, S 8, H ZA 5169, I/A 5 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-49
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 221 , F 3, S 8, H ZA 5169, I/A 4 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-49