CLINICA TENESUR SLP - EXTINGUIDA
Dirección social C/ TAORO - VILLA 132 URBANIZACION SUEÑO AZUL, CAL
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social CLINICA TENESUR SLP
CIF B76502780
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 20/01/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Leroy Stephane Bernard
VINCULACIONES DE CLINICA TENESUR SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLINICA TENESUR SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Leroy Stephane Bernard | Socio Unico | 03/02/2010 | 22/09/2020 |
Leroy Stephane Bernard | Administrador Unico | 03/02/2010 | 22/09/2020 |
Leroy Stephane Bernard Robert | Liquidador | 22/09/2020 | 22/09/2020 |
Leroy Stephane Bernard Robert | Administrador Unico | 22/09/2020 |
ACTOS BORME DE CLINICA TENESUR SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3128 , F 2, S 8, H TF 46825, I/A 3 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3128 , F 2, S 8, H TF 46825, I/A 3 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3128 , F 2, S 8, H TF 46825, I/A 3 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3128 , F 2, S 8, H TF 46825, I/A 3 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-38
- El administrador Unico, DON STEPHANE BERNARD ROBERT LEROY, acredita la modificación sufrida en el NIE que le identifica.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3128 , F 2, S 8, H TF 46825, I/A M1 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-38
- C/ TAORO - VILLA 132 URBANIZACION SUEÑO AZUL, CAL (ADEJE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3128 , F 2, S 8, H TF 46825, I/A 2 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-225-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3128 , F 1, S 8, H TF 46825, I/A 1 (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3128 , F 1, S 8, H TF 46825, I/A 1 (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-38
Dirección:C/ ESTOCOLMO, CENTRO COMERCIAL DON ANTONIO, LOS CR (ARONA)
Comienzo de operaciones:20/01/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La actividad propia de los profesionales de la odontología. El objeto social podrá desarrollarse mediante su participación en otras sociedades profesionales. Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio laley exija requisitos especiales, que no queden cumplidos por esta sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3128 , F 1, S 8, H TF 46825, I/A 1 (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-38