CLINICA RADIOLOGICA MOTRIL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Salobreña, 35
Código Postal 18600
Municipio Motril
Provincia Granada
Razón Social CLINICA RADIOLOGICA MOTRIL SA
CIF A04055794
Actividad Otras actividades sanitarias
Órgano Administración Administrador único
Propietario CENTRO DE DIAGNOSTICO GRANADA SA
VINCULACIONES DE CLINICA RADIOLOGICA MOTRIL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLINICA RADIOLOGICA MOTRIL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE DIAGNOSTICO GRANADA SA | Administrador Unico | 14/11/2019 | 04/11/2021 |
CENTRO DE DIAGNOSTICO GRANADA SA | Socio Unico | 14/11/2019 | 04/11/2021 |
Machado Gallas Alberto Isidro | Apoderado | 06/11/2019 | 04/11/2021 |
Pareja Frias Jose Luis | Administrador Unico | 13/01/2012 | 14/11/2019 |
ACTOS BORME DE CLINICA RADIOLOGICA MOTRIL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575 , F 147, S 8, H GR 5864, I/A 10 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-18
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575 , F 147, S 8, H GR 5864, I/A 10 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575 , F 147, S 8, H GR 5864, I/A 10 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575 , F 147, S 8, H GR 5864, I/A 9 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575 , F 147, S 8, H GR 5864, I/A 9 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575 , F 147, S 8, H GR 5864, I/A 9 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575 , F 146, S 8, H GR 5864, I/A 8 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575 , F 146, S 8, H GR 5864, I/A 7 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575 , F 146, S 8, H GR 5864, I/A 6 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-18
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-240-18