CLINICA RADIOLOGICA DR. CALABIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marina de Escobar, 10
Código Postal 47001
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Razón Social CLINICA RADIOLOGICA DR. CALABIA SL
CIF B47631122
Actividad Actividades de medicina especializada
Fecha de Constitución 19/06/2008
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único NOVOTECNICA 2 SL
Propietario NOVOTECNICA 2 SL
VINCULACIONES DE CLINICA RADIOLOGICA DR. CALABIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLINICA RADIOLOGICA DR. CALABIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calabia De Diego Luis | Apoderado Solidario | 09/02/2012 | 11/07/2023 |
NOVOTECNICA 2 SL | Socio Unico | 13/12/2021 | 11/07/2023 |
NOVOTECNICA 2 SL | Administrador Unico | 13/12/2021 | 11/07/2023 |
Palomo Gonzalez Jesus | Administrador Unico | 21/04/2021 | 13/12/2021 |
Calabia Del Campo Luis Alejandro | Administrador Unico | 09/02/2012 | 21/04/2021 |
Del Campo Abon Maria Del Carmen | Apoderado Solidario | 09/02/2012 | 21/02/2012 |
Del Campo Abon Maria Del Carmen | Administrador Unico | 09/02/2012 |
ACTOS BORME DE CLINICA RADIOLOGICA DR. CALABIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 64, S 8, H VA 21473, I/A 7 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-47
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 64, S 8, H VA 21473, I/A 7 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 64, S 8, H VA 21473, I/A 6 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 64, S 8, H VA 21473, I/A 6 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-47
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 64, S 8, H VA 21473, I/A 6 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 63, S 8, H VA 21473, I/A 5 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 63, S 8, H VA 21473, I/A 5 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-47
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 63, S 8, H VA 21473, I/A 4 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-47
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 141, S 8, H VA 21473, I/A 3 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 140, S 8, H VA 21473, I/A 2 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-47