CLINICA OFTALMOLOGICA CENTROFAMA CARTAGENA SL - EXTINGUIDA
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social CLINICA OFTALMOLOGICA CENTROFAMA CARTAGENA SL
CIF B30747687
Actividad Actividades de medicina especializada
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CLINICA OFTALMOLOGICA CENTROFAMA CARTAGENA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLINICA OFTALMOLOGICA CENTROFAMA CARTAGENA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Pinar Rodriguez | Administrador Mancomunado | 23/12/2014 | 30/12/2022 |
Juan Gomariz Guijarro | Administrador Mancomunado | 23/12/2014 | 30/12/2022 |
Ramon Francisco Megias Amat | Administrador Mancomunado | 30/12/2022 | |
Ramon Megias Amat | Administrador Mancomunado | 23/12/2014 | 30/12/2022 |
Ramon Megias Amat | Apoderado | 12/01/2015 | 30/12/2022 |
Ramon Megias Amat | Liquidador | 30/12/2022 | 30/12/2022 |
Ismael Salido Salido | Administrador Mancomunado | 23/12/2014 | 30/06/2020 |
Joaquin Cartagena Garcia | Administrador Mancomunado | 23/12/2014 | |
Manuel Pine Mendez | Administrador Mancomunado | 23/12/2014 |
ACTOS BORME DE CLINICA OFTALMOLOGICA CENTROFAMA CARTAGENA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1780 , F 75, S 8, H MU 35206, I/A 9 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1780 , F 75, S 8, H MU 35206, I/A 9 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1780 , F 75, S 8, H MU 35206, I/A 9 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-30
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1780 , F 75, S 8, H MU 35206, I/A 9 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1780 , F 75, S 8, H MU 35206, I/A 8 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-129-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1780 , F 74, S 8, H MU 35206, I/A 7 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1780 , F 74, S 8, H MU 35206, I/A 6 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1780 , F 74, S 8, H MU 35206, I/A 6 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-30