CLINICA CANIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Agnes de Pacs, 12
Código Postal 07010
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social CLINICA CANIS SL
CIF B07762263
Actividad Actividades veterinarias
Página Web www.canismallorca.es
Nombres Anteriores
- CLINICA CANIS SLP
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CLINICA CANIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLINICA CANIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abson Jennifer Angela | Apoderado Mancomunado | 27/01/2023 | 31/08/2023 |
Craythorne Emma | Apoderado Mancomunado | 27/01/2023 | 31/08/2023 |
Heap Ian Edmondson | Apoderado Mancomunado | 27/01/2023 | 31/08/2023 |
Holdaway Emily Annette | Apoderado Mancomunado | 27/01/2023 | 31/08/2023 |
IVC EVIDENSIA ESPAÑA SL | Socio Unico | 05/12/2022 | 31/08/2023 |
IVC EVIDENSIA ESPAÑA SL | Administrador Unico | 05/12/2022 | 31/08/2023 |
Jones Rowena Alexandra Bartlett | Apoderado Mancomunado | 27/01/2023 | 31/08/2023 |
Lopez Sundh Jorge-eduardo | Apoderado Solidario | 31/08/2023 | |
Lopez Sundh Jorge-eduardo | Apoderado Solidario | 27/01/2023 | 31/08/2023 |
Miquel Hernandez Andreu | Apoderado Solidario | 27/01/2023 | 31/08/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CLINICA CANIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 38, S 8, H PM 23315, I/A 11 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 38, S 8, H PM 23315, I/A 11 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 38, S 8, H PM 23315, I/A 11 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 38, S 8, H PM 23315, I/A 11 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 38, S 8, H PM 23315, I/A 11 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-07
- Art. 231,2 RRM: Extendida el 7/7/2023 nota de no obstáculos para la inscripción de la fusión por absorción de esta sociedad, por " IVC EVIDENSIA ASSETS SL", perteneciente al R.M. de Madrid, quedando cerrada provisionalmente la hoja registral durante el plazo de 6 meses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 37, S 8, H PM 23315, I/A 10 N (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 36, S 8, H PM 23315, I/A 10 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 36, S 8, H PM 23315, I/A 9 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 36, S 8, H PM 23315, I/A 8 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 36, S 8, H PM 23315, I/A 8 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-07