CLINICA ALMOZARA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hermano Garate, 4
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CLINICA ALMOZARA SL
CIF B82021106
Actividad Actividades de medicina especializada
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Hernandez Lorenzo Ramon Jose
VINCULACIONES DE CLINICA ALMOZARA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLINICA ALMOZARA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andreu Losantos Maria Teresa | Apoderado | 10/11/2010 | 14/08/2012 |
Cubero Ferradal Pablo Luis | Apoderado | 10/11/2010 | 14/08/2012 |
Hernandez Lorenzo Ramon Jose | Consejero Delegado Solidario | 19/05/2010 | 14/08/2012 |
Hernandez Lorenzo Ramon Jose | Presidente | 19/05/2010 | 14/08/2012 |
Hernandez Lorenzo Ramon Jose | Consejero | 19/05/2010 | 14/08/2012 |
Muñoz Heras Sergio | Consejero Delegado Solidario | 19/05/2010 | 14/08/2012 |
Muñoz Heras Sergio | Secretario | 19/05/2010 | 14/08/2012 |
Muñoz Heras Sergio | Consejero | 19/05/2010 | 14/08/2012 |
Sanchez Andres Guillermo Alfonso | Consejero Delegado Solidario | 19/05/2010 | 14/08/2012 |
Sanchez Andres Guillermo Alfonso | Consejero | 19/05/2010 | 14/08/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CLINICA ALMOZARA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13031 , F 193, S 8, H M 210330, I/A 15 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-28
- CERTIFICADO DE NO TENER ASIENTOS VIGENTES LA SOCIEDAD ABSORBIDA Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD POR HABER SIDO ABSORBIDA PORUNA DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13031 , F 193, S 8, H M 210330, I/A 15 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-28
- QUEDA CERRADA LA HOJA SOCIAL POR PLAZO PROVISIONAL DE SEIS MESES POR HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD DOMICILIADA EN ZARAGOZA "UNIDAD ARAGONESA DE SALUD SL" A EFECTOS DE LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 DEL R.R.M. NO EXISTIENDO OBSTACULO REGISTRAL PARA DICHA FUSION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13031 , F 192, S 8, H M 210330, I/A 14/M (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13031 , F 192, S 8, H M 210330, I/A 14 (27/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13031 , F 192, S 8, H M 210330, I/A 13 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13031 , F 191, S 8, H M 210330, I/A 12 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13031 , F 147, S 8, H M 210330, I/A 11 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13031 , F 146, S 8, H M 210330, I/A 10 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13031 , F 146, S 8, H M 210330, I/A 9 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13031 , F 146, S 8, H M 210330, I/A 8 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-28