CLINICA ALBONICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Psaje del Sandalo, 1
Código Postal 16004
Municipio Cuenca
Provincia Cuenca
Mapa Ver Mapa
Razón Social CLINICA ALBONICA SL
CIF B16288342
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 29/07/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cañada Herraiz Maximo
VINCULACIONES DE CLINICA ALBONICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLINICA ALBONICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cañada Herraiz Maximo | Administrador Unico | 03/07/2013 | 03/02/2022 |
Cañada Herraiz Maximo | Socio Unico | 03/07/2013 | 03/02/2022 |
Cañada Herraiz Maximo | Liquidador | 03/02/2022 | 03/02/2022 |
Cañada Herraiz Maximo | Administrador Mancomunado | 09/09/2010 | 03/07/2013 |
Martinez Blas Mario | Administrador Mancomunado | 09/09/2010 | 03/07/2013 |
ACTOS BORME DE CLINICA ALBONICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 108, S 8, H CU 8691, I/A 3 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-16
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 108, S 8, H CU 8691, I/A 3 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-16
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 108, S 8, H CU 8691, I/A 3 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 108, S 8, H CU 8691, I/A 3 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-16
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 107, S 8, H CU 8691, I/A 2 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 107, S 8, H CU 8691, I/A 2 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-16
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 107, S 8, H CU 8691, I/A 2 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-16
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 107, S 8, H CU 8691, I/A 2 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-16
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 100, S 8, H CU 8691, I/A 1 (09/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-16
Dirección:C/ PASAJE DEL SANDALO 1 BAJO (CUENCA)
Comienzo de operaciones:29/07/10
Capital:100.000,00 Euros
Objeto social:LA ADMINISTRACION DE TODA CLASE DE CENTROS DE FISIOTERAPIA. LA EXPLOTACIONDE RESIDENCIAS DE MAYORES, BIEN EN PROPIEDAD O EN ARRENDAMIENTO. LA PUESTAEN FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACION DE CENTROS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD Y EL ENTRETENIMIENTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 100, S 8, H CU 8691, I/A 1 (09/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-16