CLIMATIZACION PROFESIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Gran Bretanya, 34
Código Postal 08700
Municipio Igualada
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CLIMATIZACION PROFESIONAL SL
CIF B86652880
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
Fecha de Constitución 04/02/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Asbert De Pablo Josep
VINCULACIONES DE CLIMATIZACION PROFESIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLIMATIZACION PROFESIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asbert De Pablo Josep | Letrado Asesor | 01/09/2015 | 12/02/2021 |
Asbert De Pablo Josep | Administrador Unico | 18/06/2019 | 12/02/2021 |
Asbert De Pablo Josep | Liquidador | 18/06/2019 | |
Postigo Morato Juan Bautista | Administrador Unico | 26/02/2013 | 01/09/2015 |
ACTOS BORME DE CLIMATIZACION PROFESIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47527 , F 156, S 8, H B 554628, I/A 5 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-08
- CL GRAN BRETANYA, NUMERO 34, NAVE C (IGUALADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47527 , F 155, S 8, H B 554628, I/A 4 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO SOCIO UNICO ASBERT INSTAL.LACIONS S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47527 , F 155, S 8, H B 554628, I/A 4 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-08
- C/ CONDE SALVATIERRA DE ALAVA 4 3 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10685, L 7966, F 205, S 8, H V 188255, I/A 2 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10685, L 7966, F 205, S 8, H V 188255, I/A 2 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10685, L 7966, F 205, S 8, H V 188255, I/A 2 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10685, L 7966, F 205, S 8, H V 188255, I/A 2 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-46
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10685, L 7966, F 205, S 8, H V 188255, I/A 2 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-46
- SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 2& EL NOMBRAMIENTO DE ASBERT DE PABLO JOSEP COMO LETRADO ASESOR, SIENDO EL CARGO CORRECTO LIQUIDADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30728 , F 182, S 8, H M 552971, I/A 2 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30728 , F 182, S 8, H M 552971, I/A 2 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-28