CLIMADOR SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra de Rascafria, 28
Código Postal 28792
Municipio Miraflores de la Sierra
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CLIMADOR SERVICIOS SL
CIF B87332201
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 09/07/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Martin Garcia Cielo Maria
VINCULACIONES DE CLIMADOR SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLIMADOR SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Garcia Cielo Maria | Administrador Unico | 18/06/2020 | 13/06/2023 |
Martin Garcia Cielo Maria | Socio Unico | 18/06/2020 | 13/06/2023 |
Martin Garcia Cielo Maria | Liquidador | 13/06/2023 | 13/06/2023 |
Martin Garcia Amador | Socio Unico | 10/07/2015 | 18/06/2020 |
Martin Garcia Amador | Administrador Unico | 10/07/2015 | 18/06/2020 |
ACTOS BORME DE CLIMADOR SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33685 , F 2, S 8, H M 606390, I/A 3 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33685 , F 2, S 8, H M 606390, I/A 3 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33685 , F 2, S 8, H M 606390, I/A 3 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33685 , F 2, S 8, H M 606390, I/A 3 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-28
- CTRA RASCAFRIA, NUMERO 28, ATICO DERECHA Km (MIRAFLORES DE LA SIERRA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33685 , F 2, S 8, H M 606390, I/A 2 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33685 , F 2, S 8, H M 606390, I/A 2 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33685 , F 2, S 8, H M 606390, I/A 2 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33685 , F 2, S 8, H M 606390, I/A 2 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33685 , F 1, S 8, H M 606390, I/A 1 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33685 , F 1, S 8, H M 606390, I/A 1 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-28