CLIMA TECNOLOGIA AMBIENTAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL ALCALA X, MANZANA 6, NAVE 2 1& -
Municipio Alcalá de Guadaíra
Provincia Sevilla
Razón Social CLIMA TECNOLOGIA AMBIENTAL SL
CIF B91610303
Actividad Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales
Fecha de Constitución 22/12/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CLIMA TECNOLOGIA AMBIENTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLIMA TECNOLOGIA AMBIENTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Herrera Carlos | Apoderado | 27/03/2009 | 08/02/2023 |
Rivero Ximenez Lucia | Administrador Unico | 27/03/2009 | 08/02/2023 |
Serrano Rubio Luis Miguel | Liquidador Unico | 08/02/2023 | 08/02/2023 |
Lozano Murube Luis | Administrador Unico | 27/03/2009 |
ACTOS BORME DE CLIMA TECNOLOGIA AMBIENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624 , F 152, S 8, H SE 72699, I/A 4 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624 , F 152, S 8, H SE 72699, I/A 4 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624 , F 152, S 8, H SE 72699, I/A 4 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624 , F 152, S 8, H SE 72699, I/A 4 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624 , F 152, S 8, H SE 72699, I/A 4 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624 , F 152, S 8, H SE 72699, I/A 4 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-41
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-172-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4624 , F 150, S 8, H SE 72699, I/A 3 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-41