CLICKERLAND SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ISLA DE ISCHIA, 2-4 - POLIGONO PLAZA.
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social CLICKERLAND SL
CIF B99428922
Capital Social 1017605.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 01/01/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario MIRALBUENO PRODUCTS SL
VINCULACIONES DE CLICKERLAND SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLICKERLAND SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIRALBUENO PRODUCTS SL | Socio Unico | 11/12/2023 | 05/02/2024 |
Pontaque Escaño Natalia | Administrador Unico | 16/03/2021 | 05/02/2024 |
Postigo Navazo Cesar | Apoderado | 11/02/2015 | 05/02/2024 |
Cayuelas Redin Rafael | Administrador Solidario | 20/07/2020 | 16/03/2021 |
Pontaque Garcia Jose Maria | Administrador Solidario | 20/07/2020 | 16/03/2021 |
Pontaque Escaño Natalia | Administrador Unico | 24/07/2019 | 20/07/2020 |
Pontaque Garcia Oscar | Administrador Unico | 31/01/2017 | 24/07/2019 |
Pontaque Garcia Jose Maria | Apoderado | 11/02/2015 | 30/05/2018 |
Moreno Gracia Margarita | Consejero | 07/01/2015 | 31/01/2017 |
Nicolau Artiaga David- Carmelo | Consejero | 07/01/2015 | 31/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CLICKERLAND SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4138 , F 144, S 8, H Z 57655, I/A 15 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4138 , F 144, S 8, H Z 57655, I/A 15 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4138 , F 144, S 8, H Z 57655, I/A 15 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4138 , F 144, S 8, H Z 57655, I/A 15 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4138 , F 144, S 8, H Z 57655, I/A 14 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-50
Capital Anterior: | 1.114.605,00 | Euros |
Disminución de capital | 97.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.017.605,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4138 , F 143, S 8, H Z 57655, I/A 13 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-50
Capital Anterior: | 102.105,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.012.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.114.605,00 | Euros |
Porcentaje: | 991,63 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4138 , F 143, S 8, H Z 57655, I/A 12 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4138 , F 143, S 8, H Z 57655, I/A 11 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4138 , F 143, S 8, H Z 57655, I/A 11 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4138 , F 143, S 8, H Z 57655, I/A 11 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-50