CLEM ECOLOGIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Comarques del Pais Valencia, 227
Código Postal 46930
Municipio Quart de Poblet
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CLEM ECOLOGIC SL
CIF A97440713
Capital Social 268200.0 Euros
Fecha de Constitución 17/03/2004
Página Web www.grupoclem.es
Nombres Anteriores
- CLEM ECOLOGIC SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA SA
Propietario GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA SA
VINCULACIONES DE CLEM ECOLOGIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLEM ECOLOGIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Fuente Delgado Pablo | Secretario No Consejero | 31/05/2011 | 02/09/2021 |
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA SA | Socio Unico | 20/05/2020 | 02/09/2021 |
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA SA | Administrador Unico | 20/05/2020 | 02/09/2021 |
Gomez Gonzalez Javier | Apoderado Solidario | 20/05/2020 | 02/09/2021 |
Gomez Gonzalez Javier | Apoderado | 19/06/2020 | 02/09/2021 |
Noguera Mota Rosa | Apoderado Solidario | 20/05/2020 | 02/09/2021 |
Rodriguez Ponce Alejandro-eugenio | Apoderado | 22/06/2015 | 02/09/2021 |
Gomez Gonzalez Javier | Apoderado | 21/01/2013 | 20/05/2020 |
Gomez Gonzalez Javier | Apoderado | 20/05/2020 | |
NOCAP CLASICOS SL | Administrador Unico | 21/01/2013 | 20/05/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CLEM ECOLOGIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7804, L 5100, F 61, S 8, H V 96860, I/A 25 (02/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7804, L 5100, F 61, S 8, H V 96860, I/A 25 (02/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-46
- Sociedades absorbidas: CLEM ALBA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7804, L 5100, F 59, S 8, H V 96860, I/A 24 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7803, L 5099, F 215, S 8, H V 96860, I/A 23 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7803, L 5099, F 215, S 8, H V 96860, I/A 22 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7803, L 5099, F 215, S 8, H V 96860, I/A 21 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-46
- ANTONIO TRELLES SUAREZ es designado persona física representante de la administradora única nombrada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7803, L 5099, F 214, S 8, H V 96860, I/A 20 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7803, L 5099, F 214, S 8, H V 96860, I/A 20 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7803, L 5099, F 214, S 8, H V 96860, I/A 20 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7803, L 5099, F 214, S 8, H V 96860, I/A 20 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-46