CLEAR BUSINESS DIFFERENCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ TOMAS ALBA EDISON 7 - DESPACHO 14 PARQUE TECNOL
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Razón Social CLEAR BUSINESS DIFFERENCE SL
CIF B66442450
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Fecha de Constitución 02/01/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CLEAR BUSINESS DIFFERENCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLEAR BUSINESS DIFFERENCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mompo Buchon Francisco Javier | Liquidador Unico | 21/01/2019 | 10/07/2020 |
Lozano Marquez Sonia | Administrador Unico | 27/01/2015 | 21/01/2019 |
Duran Mesas Vanessa | Administrador Unico | 09/01/2015 | 27/01/2015 |
ACTOS BORME DE CLEAR BUSINESS DIFFERENCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9894, L 7176, F 213, S 8, H V 162977, I/A 6 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9894, L 7176, F 213, S 8, H V 162977, I/A 6 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9894, L 7176, F 213, S 8, H V 162977, I/A 5 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9894, L 7176, F 213, S 8, H V 162977, I/A 5 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9894, L 7176, F 213, S 8, H V 162977, I/A 5 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9894, L 7176, F 213, S 8, H V 162977, I/A 5 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-46
- a. CNAE Actividad principal: 6619.- Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones. b. La intermediación en la explotación de marcas y patentes. Distribución comercial y prestación de servicios de agente comercial, Intermediación comercial sobre todo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9894, L 7176, F 213, S 8, H V 162977, I/A 4 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-46
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 2º. La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades: a. CNAE Actividad principal: 6619.- otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones. b. La intermediación en la explotación de marcas y patentes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9894, L 7176, F 213, S 8, H V 162977, I/A 4 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-46
- C/ TOMAS ALBA EDISON 7 - DESPACHO 14 PARQUE TECNOL (PATERNA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9894, L 7176, F 213, S 8, H V 162977, I/A 3 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-46
- a. La intermediación en la explotación de marcas y patentes. Distribución comercial y prestación de servicios de agente comercial, Intermediación comercial sobre todo tipo de mercaderías y servicios. La promoción y comercialización de productos así como su implantación en territorio nacional o en el
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9894, L 7176, F 212, S 8, H V 162977, I/A 2 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-46