CLEANSHIP SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Camino Ancho, 52
Código Postal 28109
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CLEANSHIP SA
CIF A86158292
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 01/03/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CLEANSHIP SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLEANSHIP SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lezcano Garcia Enrique | Consejero | 16/03/2011 | 29/02/2016 |
Mato Rodriguez Juan Luis | Consejero Delegado Solidario | 16/03/2011 | 29/02/2016 |
Mato Rodriguez Juan Luis | Vicepresidente | 16/03/2011 | 29/02/2016 |
Mato Rodriguez Juan Luis | Consejero | 16/03/2011 | 29/02/2016 |
Rodriguez Villa Matons Augusto | Consejero Delegado Solidario | 16/03/2011 | 29/02/2016 |
Rodriguez Villa Matons Augusto | Presidente | 16/03/2011 | 29/02/2016 |
Rodriguez Villa Matons Augusto | Consejero | 16/03/2011 | 29/02/2016 |
Rodriguez Villa Matons Augusto | Liquidador | 29/02/2016 | 29/02/2016 |
Zubeldia Rodriguez Villa Eugenia | Secretario No Consejero | 16/03/2011 | 29/02/2016 |
ACTOS BORME DE CLEANSHIP SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28635 , F 60, S 8, H M 515668, I/A 4 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28635 , F 60, S 8, H M 515668, I/A 4 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28635 , F 60, S 8, H M 515668, I/A 4 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28635 , F 60, S 8, H M 515668, I/A 4 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-28
- Desembolsado: 35.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28635 , F 60, S 8, H M 515668, I/A 3 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-28
- Desembolsado: 15.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28635 , F 59, S 8, H M 515668, I/A 2 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28635 , F 57, S 8, H M 515668, I/A 1 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-59-28
Dirección:C/ CAMINO ANCHO 52 - URBANIZACION LA MORALEJA - (ALCOBENDAS)
Comienzo de operaciones:01/03/11
Objeto social:LA EXPLOTACION DE PATENTES RELACIONADAS CON LA RECOGIDA DE HIDROCARBUROS YVERTIDOS DE CUALQUIER NATURALEZA EN EL MEDIO ACUATICO..
Capital Suscrito:100.000,00 Euros
Desembolsado:50.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28635 , F 57, S 8, H M 515668, I/A 1 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-59-28