CLAVIJO INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CLAVIJO INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CLAVIJO INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLAVIJO INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 22/10/2015 | 02/12/2022 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 22/10/2015 | 02/12/2022 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 22/10/2015 | 02/12/2022 |
De Santiago Ezpeleta Angel | Consejero | 18/07/2011 | 02/12/2022 |
De Santiago Ezpeleta Angel | Secretario | 27/06/2017 | 02/12/2022 |
De Santiago Ezpeleta Angel | Liquidador | 02/12/2022 | 02/12/2022 |
De Santiago Ezpeleta Maria | Consejero | 18/07/2011 | 02/12/2022 |
De Santiago Ezpeleta Maria Cristina | Consejero | 12/08/2010 | 02/12/2022 |
De Santiago Ezpeleta Maria Cristina | Presidente | 12/08/2010 | 02/12/2022 |
De Santiago Ezpeleta Maria Cristina | Liquidador Suplente | 02/12/2022 | 02/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CLAVIJO INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 78, S 8, H M 288392, I/A 30 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 78, S 8, H M 288392, I/A 30 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 78, S 8, H M 288392, I/A 30 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Liquidador Suplente
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 78, S 8, H M 288392, I/A 30 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
- Otras modificaciones estatutarias: 9. Modificación de texto de art. 9 de los estatutos.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 77, S 8, H M 288392, I/A 28 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 77, S 8, H M 288392, I/A 28 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 7º DE LOS ESTATUTOS REFERENTE A LA POLITICA DE INVERSIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 77, S 8, H M 288392, I/A 27 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 76, S 8, H M 288392, I/A 26 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 76, S 8, H M 288392, I/A 26 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23818 , F 76, S 8, H M 288392, I/A 26 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-28