CLAU D'ARC SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social CLAU D'ARC SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CLAU D'ARC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLAU D'ARC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Espinos Anna | Administrador Solidario | 27/08/2014 | 24/12/2015 |
Rosello Viñas Jordi | Administrador Solidario | 19/11/2012 | 24/12/2015 |
Rosello Viñas Jordi | Liquidador | 24/12/2015 | 24/12/2015 |
Carmona Hernandez Cristobal | Administrador Solidario | 27/08/2014 |
ACTOS BORME DE CLAU D'ARC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39732 , F 51, S 8, H B 166462, I/A 14 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39732 , F 51, S 8, H B 166462, I/A 14 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39732 , F 51, S 8, H B 166462, I/A 14 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39732 , F 51, S 8, H B 166462, I/A 13 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39732 , F 51, S 8, H B 166462, I/A 13 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39732 , F 51, S 8, H B 166462, I/A 12 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39732 , F 51, S 8, H B 166462, I/A 12 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-08