CLASSIS BRITANICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Pio XII, 92
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CLASSIS BRITANICA SL
CIF B86223963
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 15/04/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario King's Education International Limited
VINCULACIONES DE CLASSIS BRITANICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLASSIS BRITANICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benito Molina Elena | Apoderado | 19/10/2011 | 23/09/2019 |
De La Rosa De Prado Raul | Apoderado | 19/10/2011 | 23/09/2019 |
FARLINGTON ENTERPRISES SL | Administrador Unico | 31/05/2011 | 23/09/2019 |
Fernandez Fernandez Luz | Apoderado | 19/10/2011 | 23/09/2019 |
Fry Roger | Liquidador | 23/09/2019 | 23/09/2019 |
Gonzalez Picon Paz | Apoderado | 19/10/2011 | 23/09/2019 |
Gordon Fry Roger | Representante | 31/05/2011 | 23/09/2019 |
Heras Cuenca Miguel Angel | Apoderado | 19/10/2011 | 23/09/2019 |
Jauregui Campuzano Begoña | Apoderado | 19/10/2011 | 23/09/2019 |
King's Education International Limited | Socio Unico | 21/05/2018 | 23/09/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CLASSIS BRITANICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28865 , F 117, S 8, H M 519761, I/A 6 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28865 , F 117, S 8, H M 519761, I/A 6 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28865 , F 117, S 8, H M 519761, I/A 6 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28865 , F 117, S 8, H M 519761, I/A 6 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28865 , F 117, S 8, H M 519761, I/A 5 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28865 , F 117, S 8, H M 519761, I/A 4 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28865 , F 117, S 8, H M 519761, I/A 3 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28865 , F 115, S 8, H M 519761, I/A 2 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28865 , F 113, S 8, H M 519761, I/A 1 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-28
Dirección:AVDA DE PIO XII 92 , BAJO (MADRID)
Comienzo de operaciones:15/04/11
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:Prestación de servicios tales como Consulting , desarrollo de software , training, gestión de bases de datos..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28865 , F 113, S 8, H M 519761, I/A 1 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-28