CIRCUS IBERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Almirante, 18
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CIRCUS IBERIA SL
CIF B86350295
Capital Social 52000.0 Euros
Fecha de Constitución 02/12/2011
Nombres Anteriores
- CLARKSTON INVEST SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario ROCANAM SERVICES SAL
VINCULACIONES DE CIRCUS IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIRCUS IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Villar Luis Hector | Apoderado | 09/03/2012 | 23/03/2015 |
Alonso Villar Luis Hector | Liquidador | 23/03/2015 | 23/03/2015 |
Alonso Villar Luis Hector | Apoderado | 08/10/2013 | 23/03/2015 |
Lambertini Bruno | Administrador Unico | 21/11/2013 | 23/03/2015 |
ROCANAM SERVICES SAL | Socio Unico | 26/01/2012 | 23/03/2015 |
TMF MANAGEMENT SPAIN SL | Apoderado | 08/10/2013 | 23/03/2015 |
Garrigues Calderon Belen | Representante | 22/12/2011 | 21/11/2013 |
TMF SOCIEDAD DE DIRECCION SL | Administrador Unico | 22/12/2011 | 21/11/2013 |
ACTOS BORME DE CIRCUS IBERIA SL
- Depósito de libros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29468 , F 9, S 8, H M 530411, I/A 10 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29468 , F 9, S 8, H M 530411, I/A 10 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29468 , F 9, S 8, H M 530411, I/A 10 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29468 , F 9, S 8, H M 530411, I/A 10 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29468 , F 8, S 8, H M 530411, I/A 9 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29468 , F 8, S 8, H M 530411, I/A 9 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29468 , F 8, S 8, H M 530411, I/A 8 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29468 , F 7, S 8, H M 530411, I/A 7 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-28
- C/ ALMIRANTE 18 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29468 , F 6, S 8, H M 530411, I/A 6 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 49.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 52.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.633,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29468 , F 6, S 8, H M 530411, I/A 6 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-28