CJ PROFIT SICAV - EXTINGUIDA
VINCULACIONES DE CJ PROFIT SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CJ PROFIT SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arcas Sanchez Rafael | Liquidador | 24/11/2011 | 26/03/2012 |
B G T AUDITORES SL | Auditor | 23/07/2009 | 26/03/2012 |
CALMA ADVISORS SL | Auditor | 02/09/2010 | 26/03/2012 |
Abadias Susin Juan Ignacio | Secretario | 24/11/2011 | |
Abadias Susin Juan Ignacio | Consejero | 24/11/2011 | |
Caño Vila Leonor | Consejero | 24/11/2011 | |
Druguet Torner Alex | Presidente | 24/11/2011 | |
Druguet Torner Alex | Consejero | 24/11/2011 | |
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Entidad Gestora | 24/11/2011 | |
SANTANDER INVESTMENT SA | EntidDeposit | 24/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CJ PROFIT SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19920 , F 101, S 8, H M 351193, I/A 14 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19920 , F 100, S 8, H M 351193, I/A 13 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19920 , F 100, S 8, H M 351193, I/A 13 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19920 , F 100, S 8, H M 351193, I/A 13 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-138-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19920 , F 100, S 8, H M 351193, I/A 12 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-134-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19920 , F 100, S 8, H M 351193, I/A 11 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-137-28