CIUTAT DE SABADELL SERVEIS SOCIO SANITARIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pujades, 350
Código Postal 08019
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CIUTAT DE SABADELL SERVEIS SOCIO SANITARIS SL
CIF B60710027
Actividad Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único GRUP V L GESTIO PATRIMONIAL SL
VINCULACIONES DE CIUTAT DE SABADELL SERVEIS SOCIO SANITARIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIUTAT DE SABADELL SERVEIS SOCIO SANITARIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Company Collbony Jordi | Apoderado | 06/09/2011 | 17/08/2016 |
GRUP V L GESTIO PATRIMONIAL SL | Administrador Unico | 07/07/2015 | 17/08/2016 |
Vicente Mañez Eva Maria | REPR.143 RRM | 07/07/2015 | 17/08/2016 |
Balaciart Gali Maria Pilar | REPR.143 RRM | 07/07/2015 | |
Bosch Ferre Francesc | Secretario No Consejero | 07/07/2015 | |
EDUNAFRAN SL | Consejero | 07/07/2015 | |
GRUP VL GESTIO PATRIMONIAL SL | Presidente | 07/07/2015 | |
GRUP VL GESTIO PATRIMONIAL SL | Consejero | 07/07/2015 | |
GRUP VL GESTIO PATRIMONIAL SL | Consejero Delegado | 07/07/2015 | |
Vicente Mañez Eva Maria | REPR.143 RRM | 03/10/2012 | 07/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CIUTAT DE SABADELL SERVEIS SOCIO SANITARIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44845 , F 221, S 8, H B 120883, I/A 15 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44845 , F 221, S 8, H B 120883, I/A 15 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-08
- Beneficiarias: GRUP V L GESTIO PATRIMONIAL SL
- Beneficiarias: VIMA RESIDENCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (20/04/2016)
CVE: BORME-B-2016-81-08
- CL PUJADES,350 (Y PROVENCALS 42),OFICINA A1 P.6 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33135 , F 11, S 8, H B 120883, I/A 14 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: GRUP V.L. GESTIO PATRIMONIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33135 , F 11, S 8, H B 120883, I/A 14 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 18 Y 19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33135 , F 11, S 8, H B 120883, I/A 14 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33135 , F 11, S 8, H B 120883, I/A 14 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33135 , F 11, S 8, H B 120883, I/A 14 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-08
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33135 , F 11, S 8, H B 120883, I/A 13 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33135 , F 11, S 8, H B 120883, I/A 12 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-08