CIUDAD JARDIN LA VIÑA SL
Dirección social Calle Antonio Sanchez Caceres, 4
Código Postal 30889
Municipio Águilas
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CIUDAD JARDIN LA VIÑA SL
CIF B73335796
Actividad Servicios integrales a edificios e instalaciones
Fecha de Constitución 29/11/2004
Teléfono 96 849 32 71
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CIUDAD JARDIN LA VIÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIUDAD JARDIN LA VIÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO EMPRESARIAL MONTIEL Y GARCIA SL | Socio Unico | 19/07/2012 | 23/12/2016 |
Carmen Montiel Garcia | Apoderado Solidario | 08/09/2009 | 07/03/2013 |
Carmen Montiel Garcia | Apoderado Solidario | 07/03/2013 | |
David Pascual Montiel Garcia | Apoderado Solidario | 08/09/2009 | 07/03/2013 |
David Pascual Montiel Garcia | Apoderado Solidario | 07/03/2013 | |
Juan Francisco Montiel Garcia | Apoderado Solidario | 08/09/2009 | 07/03/2013 |
Juan Francisco Montiel Garcia | Apoderado Solidario | 07/03/2013 | |
Juan Montiel Garcia | Apoderado Solidario | 08/09/2009 | 07/03/2013 |
Juan Montiel Garcia | Apoderado Mancomunado | 14/09/2009 | 07/03/2013 |
Juan Montiel Garcia | Apoderado Solidario | 07/03/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CIUDAD JARDIN LA VIÑA SL
- C/ ANTONIO SANCHEZ CACERES, 4, (AGUILAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2150 , F 209, S 8, H MU 48835, I/A 9 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2150 , F 209, S 8, H MU 48835, I/A 9 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-30
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2150 , F 209, S 8, H MU 48835, I/A 8 (07/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2150 , F 208, S 8, H MU 48835, I/A 7 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2150 , F 208, S 8, H MU 48835, I/A 6 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-200-30
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2150 , F 208, S 8, H MU 48835, I/A 5 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-181-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2150 , F 207, S 8, H MU 48835, I/A 4 (08/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-177-30