CIUDAD DEL EMPLEO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alonso Cano, 66
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CIUDAD DEL EMPLEO SL
CIF B86078599
Capital Social 69000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 17/11/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CIUDAD DEL EMPLEO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIUDAD DEL EMPLEO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Saez Higueras Ramon | Administrador Unico | 02/10/2014 | 11/01/2017 |
Saez Higueras Ramon | Liquidador | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
Saez Higueras Ramon | Apoderado | 01/06/2011 | 11/01/2017 |
Saez Benito Patricia | Administrador Unico | 31/05/2011 | 02/10/2014 |
Saez Higueras Ramon | Administrador Unico | 24/11/2010 | 31/05/2011 |
ACTOS BORME DE CIUDAD DEL EMPLEO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28275 , F 162, S 8, H M 509263, I/A 8 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28275 , F 162, S 8, H M 509263, I/A 8 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28275 , F 162, S 8, H M 509263, I/A 8 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28275 , F 162, S 8, H M 509263, I/A 8 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
- C/ ALONSO CANO 66, - 1º-E (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28275 , F 162, S 8, H M 509263, I/A 7 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28275 , F 162, S 8, H M 509263, I/A 7 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28275 , F 162, S 8, H M 509263, I/A 7 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-28
Capital Anterior: | 11.040,00 | Euros |
Aumento de capital: | 57.960,00 | Euros |
Capital Actual: | 69.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 525,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28275 , F 161, S 8, H M 509263, I/A 6 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
- La realización de actividades de Internet, así como el suministro de servicios de información y formación.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28275 , F 161, S 8, H M 509263, I/A 5 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-28
- Queda subsanada la inscripción 1& en cuanto al apellido de Don Marcelo Ramírez Amor, ya que por error se consignó " Rodríguez" en lugar de "Ramírez".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28275 , F 161, S 8, H M 509263, I/A 5 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-28