CITY TRENES MENORCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Bajoli, 69
Código Postal 07714
Municipio Maó-Mahón
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social CITY TRENES MENORCA SL
CIF B16525560
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
Fecha de Constitución 10/05/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CITY TRENES MENORCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CITY TRENES MENORCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOS PUNTA PRIMA SL | Socio Unico | 16/05/2017 | 26/01/2021 |
Valls Fortuny Alberto Carlos | Administrador Solidario | 20/10/2020 | 26/01/2021 |
Valls Fortuny Alberto Carlos | Liquidador Solidario | 26/01/2021 | 26/01/2021 |
Valls Fortuny Gaspar | Administrador Solidario | 20/10/2020 | 26/01/2021 |
Valls Fortuny Gaspar | Liquidador Solidario | 26/01/2021 | 26/01/2021 |
Valls Fortuny Alberto Carlos | Consejero Delegado Mancomunado | 16/05/2017 | 20/10/2020 |
Valls Fortuny Alberto Carlos | Consejero | 16/05/2017 | 20/10/2020 |
Valls Fortuny Gaspar | Presidente | 16/05/2017 | 20/10/2020 |
Valls Fortuny Gaspar | Consejero Delegado Mancomunado | 16/05/2017 | 20/10/2020 |
Valls Fortuny Gaspar | Consejero | 16/05/2017 | 20/10/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CITY TRENES MENORCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 38, S 8, H IM 6588, I/A 3 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 38, S 8, H IM 6588, I/A 3 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-07
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 38, S 8, H IM 6588, I/A 3 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-07
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 38, S 8, H IM 6588, I/A 3 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 38, S 8, H IM 6588, I/A 3 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-07
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 37, S 8, H IM 6588, I/A 2 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 37, S 8, H IM 6588, I/A 2 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-07
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 37, S 8, H IM 6588, I/A 2 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-07
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 35, S 8, H IM 6588, I/A 1 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 35, S 8, H IM 6588, I/A 1 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-07