CITY SIGHTSEEING INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jaen, 2
Código Postal 41001
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social CITY SIGHTSEEING INVESTMENTS SL
CIF B83364455
Actividad Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
Nombres Anteriores
- ALSA CITY SIGHTSEEING SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario CITY SIGHTSEEING ESPAÑA SL
VINCULACIONES DE CITY SIGHTSEEING INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CITY SIGHTSEEING INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CITY SIGHTSEEING ESPAÑA SL | Socio Unico | 20/09/2012 | 15/07/2014 |
CITY SIGHTSEEING ESPAÑA SL | Socio único | 15/07/2014 | |
Hermosilla Gimeno Ramon | Secretario | 15/07/2014 | |
Ybarra Valdenebro Enrique | Presidente | 15/07/2014 | |
Ybarra Valdenebro Enrique | Consejero Delegado Mancomunado | 15/07/2014 | |
Ybarra Valdenebro Enrique | Consejero | 15/07/2014 | |
Ybarra Valdenebro Estanislao De Koska | Consejero | 30/10/2012 | 15/07/2014 |
Ybarra Valdenebro Ramon | Consejero | 15/07/2014 | |
Calderon Gutierrez Rafael Juan | Apoderado | 30/10/2012 | |
Diaz Revilla Valeriano | Apoderado | 30/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CITY SIGHTSEEING INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5589 , F 161, S 8, H SE 94929, I/A 5 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5589 , F 161, S 8, H SE 94929, I/A 5 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-41
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5589 , F 161, S 8, H SE 94929, I/A 5 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-41
Empresa: ALSA CITY SIGHTSEEING SL
- CITY SIGHTSEEING INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5589 , F 160, S 8, H SE 94929, I/A 4 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-41
Empresa: ALSA CITY SIGHTSEEING SL
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 1 .- DENOMINACION SOCIAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5589 , F 160, S 8, H SE 94929, I/A 4 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-41
Empresa: ALSA CITY SIGHTSEEING SL
- C/ JAEN 2 (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5589 , F 160, S 8, H SE 94929, I/A 2 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-41
Empresa: ALSA CITY SIGHTSEEING SL
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5589 , F 160, S 8, H SE 94929, I/A 2 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-41
Empresa: ALSA CITY SIGHTSEEING SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5589 , F 160, S 8, H SE 94929, I/A 2 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-41
Empresa: ALSA CITY SIGHTSEEING SL
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5589 , F 160, S 8, H SE 94929, I/A 2 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-41
Empresa: ALSA CITY SIGHTSEEING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5589 , F 160, S 8, H SE 94929, I/A 3 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-41