CITY CARS MENORCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Bajoli, 69
Código Postal 07714
Municipio Maó-Mahón
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social CITY CARS MENORCA SL
CIF B16525578
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 09/05/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CITY CARS MENORCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CITY CARS MENORCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOS PUNTA PRIMA SL | Socio Unico | 16/05/2017 | 26/01/2021 |
Valls Fortuny Alberto Carlos | Administrador Solidario | 20/10/2020 | 26/01/2021 |
Valls Fortuny Alberto Carlos | Liquidador Solidario | 26/01/2021 | 26/01/2021 |
Valls Fortuny Gaspar | Administrador Solidario | 20/10/2020 | 26/01/2021 |
Valls Fortuny Gaspar | Liquidador Solidario | 26/01/2021 | 26/01/2021 |
Valls Fortuny Alberto Carlos | Consejero Delegado Mancomunado | 16/05/2017 | 20/10/2020 |
Valls Fortuny Alberto Carlos | Consejero | 16/05/2017 | 20/10/2020 |
Valls Fortuny Gaspar | Presidente | 16/05/2017 | 20/10/2020 |
Valls Fortuny Gaspar | Consejero Delegado Mancomunado | 16/05/2017 | 20/10/2020 |
Valls Fortuny Gaspar | Consejero | 16/05/2017 | 20/10/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CITY CARS MENORCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 45, S 8, H IM 6589, I/A 3 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 45, S 8, H IM 6589, I/A 3 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-07
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 45, S 8, H IM 6589, I/A 3 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-07
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 45, S 8, H IM 6589, I/A 3 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 45, S 8, H IM 6589, I/A 3 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-07
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 44, S 8, H IM 6589, I/A 2 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 44, S 8, H IM 6589, I/A 2 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-07
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 44, S 8, H IM 6589, I/A 2 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-07
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 42, S 8, H IM 6589, I/A 1 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 162 , F 42, S 8, H IM 6589, I/A 1 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-07