CITRICS VILAMAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Cervantes, 68
Código Postal 46680
Municipio Algemesí
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CITRICS VILAMAR SL
CIF B98485246
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
Fecha de Constitución 31/10/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Morales Camarasa Sandra
VINCULACIONES DE CITRICS VILAMAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CITRICS VILAMAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Morales Camarasa Sandra | Administrador Unico | 24/09/2015 | 24/07/2017 |
Morales Camarasa Sandra | Administrador Unico | 24/07/2017 | 24/07/2017 |
Morales Camarasa Maria | Administrador Solidario | 02/11/2012 | 24/09/2015 |
Vilanova Hernandez Israel | Administrador Solidario | 02/11/2012 | 24/09/2015 |
ACTOS BORME DE CITRICS VILAMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9539, L 6821, F 52, S 8, H V 150869, I/A 3 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9539, L 6821, F 52, S 8, H V 150869, I/A 3 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9539, L 6821, F 52, S 8, H V 150869, I/A 3 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9539, L 6821, F 52, S 8, H V 150869, I/A 3 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9539, L 6821, F 52, S 8, H V 150869, I/A 3 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9539, L 6821, F 51, S 8, H V 150869, I/A 2 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9539, L 6821, F 51, S 8, H V 150869, I/A 2 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9539, L 6821, F 51, S 8, H V 150869, I/A 2 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9539, L 6821, F 51, S 8, H V 150869, I/A 1 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-46
Dirección:C/ CERVANTES 68 5 9 (ALGEMESI)
Comienzo de operaciones:31/10/12
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Construcción, instalaciones y mantenimiento. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. Actividades inmobiliarias. Turismo, hostelería y restauración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9539, L 6821, F 51, S 8, H V 150869, I/A 1 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-46