CITA ANDALUZA SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Municipio Cádiz
Provincia Cádiz
Razón Social CITA ANDALUZA SL
CIF B11521093
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CITA ANDALUZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CITA ANDALUZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acosta Lorenzo Jose Francisco | Secretario | 22/12/2009 | 03/10/2011 |
Acosta Lorenzo Jose Francisco | Consejero | 22/12/2009 | 03/10/2011 |
Acosta Lorenzo Jose Francisco | Liquidador Solidario | 03/10/2011 | 03/10/2011 |
Borisova Olga | Consejero | 22/12/2009 | 03/10/2011 |
Borisova Olga | Liquidador Solidario | 03/10/2011 | 03/10/2011 |
De Mier Guerra Joaquin | Consejero | 03/10/2011 | |
Martin Sanchez Carlos | Presidente | 22/12/2009 | 03/10/2011 |
Martin Sanchez Carlos | Consejero Delegado | 22/12/2009 | 03/10/2011 |
Martin Sanchez Carlos | Consejero | 22/12/2009 | 03/10/2011 |
Martin Sanchez Carlos | Liquidador Solidario | 03/10/2011 | 03/10/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CITA ANDALUZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1793 , F 145, S 8, H CA 20788, I/A 13 B (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2019-106-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1793 , F 145, S 8, H CA 20788, I/A 13 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1793 , F 145, S 8, H CA 20788, I/A 13 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-11
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1793 , F 145, S 8, H CA 20788, I/A 13 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-11
Consejero Delegado
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1793 , F 145, S 8, H CA 20788, I/A 13 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-48-11
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-48-11
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1793 , F 145, S 8, H CA 20788, I/A 12 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-11
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1793 , F 144, S 8, H CA 20788, I/A 11 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-12-11
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1793 , F 144, S 8, H CA 20788, I/A 11 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-12-11