CIRTEC GESTION SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Corsega, 282
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social CIRTEC GESTION SA
CIF A83678961
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 12/06/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CIRTEC GESTION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIRTEC GESTION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACZEDA SL | Liquidador | 16/12/2010 | 16/12/2010 |
Guerra Mercadal Antonio Maria | REPR.143 RRM | 16/12/2010 | 16/12/2010 |
Lozano Nieto Laura | Apoderado | 14/04/2009 | 16/12/2010 |
Otal Castan Alfredo | Apoderado | 14/04/2009 | 16/12/2010 |
Puzo Foncillas Cristina | Apoderado | 14/04/2009 | 16/12/2010 |
Rivera Lopez Sandra | Apoderado | 14/04/2009 | 16/12/2010 |
ACZEDA SL | Administrador Unico | 02/02/2009 | 12/05/2010 |
ACZEDA SL | Administrador Unico | 12/05/2010 | |
Guerra Mercadal Antonio Maria | REPR.143 RRM | 02/02/2009 | 12/05/2010 |
Alsina Fernandez Anna | Apoderado | 14/04/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CIRTEC GESTION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40123 , F 175, S 8, H B 361157, I/A 14 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO, NUEVO SOCIO:ACZEDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40123 , F 175, S 8, H B 361157, I/A 14 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40123 , F 175, S 8, H B 361157, I/A 14 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40123 , F 175, S 8, H B 361157, I/A 13 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-98-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40123 , F 174, S 8, H B 361157, I/A 12 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40123 , F 174, S 8, H B 361157, I/A 12 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40123 , F 174, S 8, H B 361157, I/A 11 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40123 , F 174, S 8, H B 361157, I/A 11 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-08