CIRCULO MAXIMO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Toledo, 170
Código Postal 28005
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CIRCULO MAXIMO SL
CIF B83494393
Actividad Alquiler de medios de navegación
Fecha de Constitución 17/12/2002
VINCULACIONES DE CIRCULO MAXIMO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIRCULO MAXIMO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Garcia Carmen | Apoderado Solidario | 18/06/2009 | 03/03/2010 |
Alonso Garcia Miguel Angel | Administrador Unico | 03/03/2010 | |
Rubio Aranoa Juan Pablo | Apoderado Solidario | 18/06/2009 | 03/03/2010 |
Rubio Aranoa Juan Pablo | Liquidador | 03/03/2010 | 03/03/2010 |
ACTOS BORME DE CIRCULO MAXIMO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18464 , F 156, S 8, H M 320621, I/A 3 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18464 , F 156, S 8, H M 320621, I/A 3 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18464 , F 156, S 8, H M 320621, I/A 3 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18464 , F 156, S 8, H M 320621, I/A 3 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-202-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18464 , F 155, S 8, H M 320621, I/A 2 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-28