CIRCA DE CINCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Blanca de Navarra, 5
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CIRCA DE CINCO SL
CIF B84431154
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CIRCA DE CINCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIRCA DE CINCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Lopez Edurne Clara | Liquidador | 16/02/2023 | 16/02/2023 |
Fernandez Lopez Edurne Clara | Administrador Unico | 10/11/2016 | 16/02/2023 |
Lafuente Garcia Diego | Consejero | 28/12/2015 | |
Lopez Fernandez Nerea | Consejero Delegado Solidario | 28/12/2015 | |
Lopez Fernandez Nerea | Presidente | 28/12/2015 | |
Lopez Fernandez Nerea | Consejero | 28/12/2015 | |
Paisan Ruiz Pablo | Secretario | 28/12/2015 | |
Varela Guerra Elsa | Consejero | 28/12/2015 |
ACTOS BORME DE CIRCA DE CINCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21708 , F 129, S 8, H M 386585, I/A 4 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21708 , F 129, S 8, H M 386585, I/A 4 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21708 , F 129, S 8, H M 386585, I/A 4 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21708 , F 129, S 8, H M 386585, I/A 4 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21708 , F 129, S 8, H M 386585, I/A 3 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-28
- Se omitió por error en la inscripción 2 la publicación del cese como secretario de don Pablo Paisan Ruiz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21708 , F 129, S 8, H M 386585, I/A 2 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-219-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21708 , F 129, S 8, H M 386585, I/A 2 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-219-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21708 , F 129, S 8, H M 386585, I/A 2 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-179-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-28