CIPSA PRODUCTOS INDUSTRIALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Terrassa, 210
Código Postal 08191
Municipio Rubí
Provincia Barcelona
Razón Social CIPSA PRODUCTOS INDUSTRIALES SL
CIF B58829284
Capital Social 1817823.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CIPSA PRODUCTOS INDUSTRIALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIPSA PRODUCTOS INDUSTRIALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Michavila Subirana Evaristo | Apoderado | 02/03/2011 | 13/12/2016 |
Mitjavila Boira Juan Jose | Liquidador | 24/10/2016 | 13/12/2016 |
Mitjavila Boira Juan Jose | Administrador Unico | 02/03/2011 | 24/10/2016 |
Michavila Subirana Evaristo | Administrador Unico | 02/03/2011 |
ACTOS BORME DE CIPSA PRODUCTOS INDUSTRIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42455 , F 84, S 8, H B 33817, I/A 21 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42455 , F 84, S 8, H B 33817, I/A 21 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42455 , F 83, S 8, H B 33817, I/A 20 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42455 , F 83, S 8, H B 33817, I/A 20 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42455 , F 83, S 8, H B 33817, I/A 20 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-08
Capital Anterior: | 600.810,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.217.013,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.817.823,00 | Euros |
Porcentaje: | 202,56 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42455 , F 83, S 8, H B 33817, I/A 19 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Capital Anterior: | 350.910,00 | Euros |
Aumento de capital: | 249.900,00 | Euros |
Capital Actual: | 600.810,00 | Euros |
Porcentaje: | 71,21 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42455 , F 82, S 8, H B 33817, I/A 18 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-55-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22253 , F 177, S 8, H B 33817, I/A 17 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22253 , F 177, S 8, H B 33817, I/A 16 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-08